Bases i condiciones del contracte de lloguer del Teatre del Centre de Lectura l'any 1911, signat per Evarist Fàbregas. Data del document: 27-10-1911
Centre de Lectura de ReusCondicions del contracte de lloguer del Teatre del Centre de Lectura. Data del document: Octubre 1911
Centre de Lectura de ReusContracte de lloguer del Teatre del Centre de Lectura a Fabián Mercadé Clará, de la Compañía Mercader. El contracte és vigent entre el 23 d'octubre de 1915 i el 6 de gener de 1916. Data del document: 20-07-1915
Centre de Lectura de ReusCondicions de lloguer del Teatre per part de la Sección Lírica y Dramática, amb validesa de l'1 d'octubre de 1907 al 31 de març de 1908
Centre de Lectura de ReusContracte de lloguer del Teatre del Centre de Lectura a Antoni Freixa, des del 15 de gener al 31 de març de 1918, prorrogable per setmanes. Data del document: 15-01-1918
Centre de Lectura de ReusContracte de lloguer del Teatre del Centre de Lectura a Fabián Mercader Clará. El contracte és vigent entre el 16 de novembre de 1913 i el 6 de gener de 1914. Data del document: 08-11-1913
Centre de Lectura de ReusContracte de lloguer del Teatre del Centre de Lectura a Fabián Mercader Clará. El contracte és vigent entre el 29 d'octubre de 1914 i el 6 de gener de 1915. Data del document: 20-10-1914
Centre de Lectura de ReusContracte de lloguer del Teatre del Centre de Lectura a José Pubill, de la Compañía de Declamación Pubill-Roca. El contracte és vigent entre el 8 d'abril i el 23 de maig de 1915. Data del document: 16-03-1915
Centre de Lectura de ReusContracte de lloguer del Teatre del Centre de Lectura a Juan Belda Satorres. El contracte és vigent entre el 12 de febrer i el 28 de març de 1910. Data del document: 31-01-1910
Centre de Lectura de ReusContracte de lloguer del Teatre del Centre de Lectura a La Comisión de Teatro del Centro de Lectura. El contracte és vigent entre l'1 de març de 1906 i i el 28 de febrer de 1907. Alguns membres de la Comissió que firmen el contracte: Eugeni Mata, Matias Auqué, Evarist Fàbregas, Conrado Casas, Pedro Estrada, Celestino Ferrando, Antonio Gisbert, Ricardo Pallejà.
Data del document: 07-02-1906