La Secció Excursionista informa de la visita, des de Lleida, de Frederic Godàs i alguns dels seus deixebles. Frederic Godàs és director del Liceu Escolar de Lleida. Data del document: 08-02-1915
Borràs i Sotorra, EduardS'informa del resultats de les eleccions de la Secció d'Estudis Socials. Han sortir escollits com a delegat Amadeu Anguera Gras, com vocal Josep Maria Ferrater i com a secretari Raimundo Perlas Domènech. Data del document: 24-05-1915
Centre de Lectura (Reus). Secció de Ciències Socials, Polítiques i EconòmiquesEl president de la secció excursionista informa d'una excursió a Cornudella i a les Coves Santes al president del Centre de Lectura. Data del document: 06-05-1914
Borràs i Sotorra, EduardS'informa haver escollit a Pere Savé com a delegat de la Secció d'Art, però aquest no ha cessat del càrrec anterior i ara té doble càrrec. També es comunica que l'altre delegat ha cessat i es demana a la Junta Directiva que hi posi la solució que convingui. Data del document: 26-05-1915
Centre de Lectura (Reus). Secció d'ArtS'informa sobre una exposició de dibuix i projectes de cartells de Pere Vidiella i Ramon Vidiella. Es demana permís a la Junta per fer-la a la sala d'actes. Data del document: 21-06-1915
Centre de Lectura (Reus). Secció d'ArtGuillermo Garganta ofereix l'actuació del violinista Francesc Cosa o, en cas que no interessi al Centre de Lectura, quant demanen pel lloguer del teatre. Data del document: 29-09-1914
Garganta, GuillermoFrancisco Fort ofereix al Centre de Lectura subscriure's a la revista España Esportiva per tal d'incloure alguna revista de caire esportiu en el seu fons. Data del document: 01-12-1914
Fort Nieto, FranciscoTomàs Brugués s'ofereix per fer classes de francès i càlcul mercantil al Centre de Lectura, inclou les condicions econòmiques que voldria tenir. Data del document: 20-11-1914
Brugués Pascual, TomàsCamprubí, secretari d'una secció del Centre de Lectura, comunica l'exposició que es farà de les pintures d'Antoni Fusté a la sala destinada a fotografies. Data del document: xx-xx-1914
Camprubí i Urgellès, Joan