S'informa del càrrec que ocuparà dins la junta de govern després de ser elegit en les últimes eleccions.
Data del document: 27-12-1881
Anton Porta deixa el seu càrrec com a secretari de la Junta del Centre de Lectura a causa de la falta de temps i de les seves discrepàncies amb les darreres decisions preses, com ara construir un teatre. Data del document: 17-02-1905
UntitledCarta de dimissió d'Antoni Marca del càrrec de tresorer. Data del document: 15-9-1900
UntitledActa de votació per als càrrecs de president del Centre de Lectura i per als càrrecs de la Secció de Música. Data del document: 23-05-1917
UntitledPetició signada per alguns socis de la obligació d'aclarir el terme "neutral" del reglament en aquesta reunió. Data del document: 05-03-1911
UntitledPetició signada per alguns socis de l'obligació d'aclarir totes les peticions presentades en aquest Junta general. Data del document: 05-03-1911
UntitledConvocatòria de reunió general extraordinària, sol·licitada pels socis per tractar la reforma dels articles 29 i 30 del reglament. Data del document: 21-02-1911
UntitledConvocatòria per la Junta general ordinària que se celebrà el 26 de desembre de 1915. Data del document: 07-12-1915
UntitledConvocatòria d'eleccions a president del Centre de Lectura, el dia 20 de maig de 1915. Data del document: 11-05-1915
UntitledLlista de votants en les eleccions del 20 de maig de 1914, i quadre amb l'escrutini de cada secció.
Untitled