Conrad Casas escriu al president del Centre, Lluís Quer, per presentar la seva dimissió com a tresorer de la Junta de l'entitat davant la impossibilitat de continuar exercint-n'he.
Data del document: 02-06-1897
Conrad Casas fins ara secretari de la Comissió d'Instrucció del Centre de Lectura, presenta la seva dimissió en ser escollit nou tresorer de la mateixa entitat.
Data del document: 03-04-1898
Carta de dimissió d'Antoni Vilalta del càrrec de vocal, per no estar d'acord amb les decisions de la Junta de govern.
Data del document: 02-07-1864
Carta de dimissió d'alguns membres de la Junta del Centre de Lectura dirigida al president Eugeni Mata. Els membres es justifiquen amb la falta de temps a causa de les seves obligacions particulars i expliquen que es mantindran al càrrec fins que prengui possessió la nova Junta que surti escollida.
Data del document: 09-12-1893
Carta de destitució de la Junta de govern a Joan Lous-Taunau com a professor de francès del Centre de Lectura per les condicions econòmiques sol·licitades.
Data del document: 24-11-1862
Carta de de l'alcalde de Reus demanant la col·laboració de l'entitat per a una subscripció voluntària de 3 mesos per als treballadors aturats de la ciutat.
Data del document: 16-11-1864
Carta mal conservada de Cubells i Florentí sobre un espectacle de bous a Reus. Sembla que vol fer una reunió per tractar aquest tema i comunicar-ho a l'ajuntament. Data del document: 22-02-1905
Cubells Florentí, FrancescCristobal Litrán Canet escriu una carta al president del Centre, Lluís Quer, excusant-se per no poder assistir a la reunió a la qual ha estat convocat, per tractar el tema de la reobertura de la revista de l'entitat.
Data del document: 19-02-1897
Cristobal Litrán Canet es dirigeix al president del Centre, Lluís Quer, per informar que per raons de salut no podrà assistir, de nou, a la reunió convocada per decidir sobre el futur de la revista de l'entitat.
Data del document: 24-02-1897
Carta de contingut il·legible dirigida a Léon Gaumont.
Data del document: 15-06-1908