S'informa haver escollit a Pere Savé com a delegat de la Secció d'Art, però aquest no ha cessat del càrrec anterior i ara té doble càrrec. També es comunica que l'altre delegat ha cessat i es demana a la Junta Directiva que hi posi la solució que convingui. Data del document: 26-05-1915
Sin título
CLR-5-8-1915-3
·
Unidad documental simple
·
1915
Parte de Arxiu del CLR
CLR-5-8-1908-1
·
Unidad documental simple
·
1908
Parte de Arxiu del CLR
La secció d'art comunica a la Junta Directiva el resultat de les eleccions de tres dels càrrecs de la seva junta.
President: Conrad Felip Pagès
Vocal: Agustí Lázaro de Liria
Secretari: Anton Nogués
Data del document: 10-12-1908
CLR-5-8-1909-1
·
Unidad documental simple
·
1909
Parte de Arxiu del CLR
La secció d'art comunica la vacant que ha quedat en el càrrec de secretari després de la marxa de Josep M. Puig, i del fet que es cobreixi el càrrec temporalment pel senyor Joan Camprubí. Data del document: 21-01-1909
Sin título
CLR-5-8-1908-2
·
Unidad documental simple
·
1908
Parte de Arxiu del CLR
La secció d'art informa que la persona designada per formar part de la comissió de teatre del Centre de Lectura serà el senyor Agustí Lázaro de Liria. Data del document: 27-12-1908
Sin título