La secció d'art informa que la persona designada per formar part de la comissió de teatre del Centre de Lectura serà el senyor Agustí Lázaro de Liria. Data del document: 27-12-1908
Sin título
CLR-5-8-1908-2
·
Unidad documental simple
·
1908
Parte de Arxiu del CLR
CLR-5-8-1909-1
·
Unidad documental simple
·
1909
Parte de Arxiu del CLR
La secció d'art comunica la vacant que ha quedat en el càrrec de secretari després de la marxa de Josep M. Puig, i del fet que es cobreixi el càrrec temporalment pel senyor Joan Camprubí. Data del document: 21-01-1909
Sin título
CLR-5-8-1908-1
·
Unidad documental simple
·
1908
Parte de Arxiu del CLR
La secció d'art comunica a la Junta Directiva el resultat de les eleccions de tres dels càrrecs de la seva junta.
President: Conrad Felip Pagès
Vocal: Agustí Lázaro de Liria
Secretari: Anton Nogués
Data del document: 10-12-1908
CLR-5-8-1915-3
·
Unidad documental simple
·
1915
Parte de Arxiu del CLR
S'informa haver escollit a Pere Savé com a delegat de la Secció d'Art, però aquest no ha cessat del càrrec anterior i ara té doble càrrec. També es comunica que l'altre delegat ha cessat i es demana a la Junta Directiva que hi posi la solució que convingui. Data del document: 26-05-1915
Sin título