Conrad Casas fins ara secretari de la Comissió d'Instrucció del Centre de Lectura, presenta la seva dimissió en ser escollit nou tresorer de la mateixa entitat.
Data del document: 03-04-1898
Carta de dimissió d'Antoni Vilalta del càrrec de vocal, per no estar d'acord amb les decisions de la Junta de govern.
Data del document: 02-07-1864
Carta de dimissió d'Antoni Serra del càrrec de president del Centre de Lectura. Data del document: 23-12-1902
Sin títuloCarta de dimissió d'Antoni Marca del càrrec de tresorer. Data del document: 15-9-1900
Sin títuloCarta de dimissió d'alguns membres de la Junta del Centre de Lectura dirigida al president Eugeni Mata. Els membres es justifiquen amb la falta de temps a causa de les seves obligacions particulars i expliquen que es mantindran al càrrec fins que prengui possessió la nova Junta que surti escollida.
Data del document: 09-12-1893
Carta de dimissió d'A. Serra del seu càrrec de vocal. Data del document: 17-9-1900
Sin títuloCarta de destitució de la Junta de govern a Joan Lous-Taunau com a professor de francès del Centre de Lectura per les condicions econòmiques sol·licitades.
Data del document: 24-11-1862
Carta de de l'alcalde de Reus demanant la col·laboració de l'entitat per a una subscripció voluntària de 3 mesos per als treballadors aturats de la ciutat.
Data del document: 16-11-1864
Carta mal conservada de Cubells i Florentí sobre un espectacle de bous a Reus. Sembla que vol fer una reunió per tractar aquest tema i comunicar-ho a l'ajuntament. Data del document: 22-02-1905
Sin títuloCristobal Litrán Canet escriu una carta al president del Centre, Lluís Quer, excusant-se per no poder assistir a la reunió a la qual ha estat convocat, per tractar el tema de la reobertura de la revista de l'entitat.
Data del document: 19-02-1897