Convocatòria d'eleccions a president del Centre de Lectura, el dia 20 de maig de 1915. Data del document: 11-05-1915
Centre de Lectura de ReusConvocatòria per la Junta general ordinària que se celebrà el 26 de desembre de 1915. Data del document: 07-12-1915
Centre de Lectura de ReusCòpia del model de carta que es va enviar als socis escollits en les eleccions per formar part de la Junta de Govern del Centre. La còpia està formada per un text original i la seva posterior modificació. En ella s'especifica en quin càrrec va ser seleccionat cada un dels socis. Leandre Ardèvol com a president, Antoni Vilalta i Josep Maureso com a vocals, Francesc Bartrina i Pau Fortuny com a secretaris i Gabriel Bofarull com a tresorer.
Data del document: 07-12-1864
Dictamen de la Junta Directiva sobre l'ús i finalitat del Teatre del Centre de Lectura, aprovat el 18 de desembre de 1908. Data del document: 11-12-1908
Centre de Lectura de ReusJoaquín Batet presenta la seva dimissió al vicepresident, dels càrrecs de president de l'entitat i de comissionat de la construcció del teatre.
Data del document: 27-04-1904
Domènech Segimon informa que ha de dimitir del càrrec de president del Centre de Lectura a causa del seu trasllat a l'Aleixar durant els propers mesos. Data del document: 26-03-1909
Segimon Artells, DomènecEduard Borràs rebutja el càrrec que li ofereix el president del Centre de Lectura. Data del document: 10-01-1905
Borràs i Sotorra, EduardEl nou president de la secció lírica i dramàtica informa a la junta directiva que ha iniciat el seu càrrec juntament amb la resta de nous membres. Data del document: 04-09-1907
Centre de Lectura (Reus). Secció Lírica i DramàticaEl president del Centre Enric Bages, el tresorer, altres vocals i secretaris de la Junta presenten la seva dimissió en motiu del volt de censura rebut durant les eleccions.
Data del document: 26-12-1892
El secretari de la junta directiva, Juan Fors? presenta la seva dimissió per culpa de les moltes altres ocupacions que li treuen temps. Data del document: 19-01-1910