Carta de Cándido Ferré oferint-se com a actor al Centre de Lectura.
Data del document: xx-09-1889
Carta del president i el secretari de l'Agrupació Pericial de Reus al president de la Secció de teatre de cambra reclamant la relació completa dels membres de la Junta Seccional.
Data del document: 7-2-1966
Carta de Xavier Amorós a Joan Ballester, adjuntant i comentant la carta amb la proposta d'actuació de la Compañía Argentina de Mimos
Amorós, XavierNotificació de l'Ajuntament de Reus pel qual es concedeix l'arrendament del Teatre Principal al Centre de Lectura per un curs còmic (de l'1 de setembre al 30 de juny), amb un preu de 2.090 pessetes.
Data del document: 07-09-1889
Contracte de lloguer del Teatre del Centre de Lectura a Fabián Mercadé Clará, de la Compañía Mercader. El contracte és vigent entre el 23 d'octubre de 1915 i el 6 de gener de 1916. Data del document: 20-07-1915
Centre de Lectura de ReusContracte de lloguer del Teatre del Centre de Lectura a Fabián Mercader Clará. El contracte és vigent entre el 16 de novembre de 1913 i el 6 de gener de 1914. Data del document: 08-11-1913
Centre de Lectura de ReusContracte de lloguer del Teatre del Centre de Lectura a Fabián Mercader Clará. El contracte és vigent entre el 29 d'octubre de 1914 i el 6 de gener de 1915. Data del document: 20-10-1914
Centre de Lectura de ReusContracte de lloguer del Teatre del Centre de Lectura a José Pubill, de la Compañía de Declamación Pubill-Roca. El contracte és vigent entre el 8 d'abril i el 23 de maig de 1915. Data del document: 16-03-1915
Centre de Lectura de ReusContracte de lloguer del Teatre del Centre de Lectura a Juan Belda Satorres. El contracte és vigent entre el 12 de febrer i el 28 de març de 1910. Data del document: 31-01-1910
Centre de Lectura de ReusContracte de lloguer del Teatre del Centre de Lectura a La Comisión de Teatro del Centro de Lectura. El contracte és vigent entre l'1 de març de 1906 i i el 28 de febrer de 1907. Alguns membres de la Comissió que firmen el contracte: Eugeni Mata, Matias Auqué, Evarist Fàbregas, Conrado Casas, Pedro Estrada, Celestino Ferrando, Antonio Gisbert, Ricardo Pallejà.
Data del document: 07-02-1906