S'informa que ja s'ha fet entrega del paquet per a la viuda de Carbajal al capità del vaixell que viatja a Vigo. En aquest paquet hi ha la ploma de plata i or que va guanyar Luís Antonio Mestre Hernández en el I Certàmen Literari del Centre de Lectura.
Data del document: 05-05-1880
El president Pere Bosch i el secretari Manuel Porcar informen que ja s'estan exposant les labors enviades pel Centre a l'Exposició de Labors de Fomento de la Producción Nacional.
Data del document: 07-01-1875
Lluís Quer informa a la Junta i al president que han estat convidats a portar l'estendard a la professó que es farà a Reus el dia 30 d'abril. Data del document: ?-04-1905
Sin títuloLa junta de govern informa de la vetllada que es durà a terme a l'entitat dedicada al difunt Joaquim M. Bartrina.
Data del document: 04-08-1880
S'informa haver escollit a Pere Savé com a delegat de la Secció d'Art, però aquest no ha cessat del càrrec anterior i ara té doble càrrec. També es comunica que l'altre delegat ha cessat i es demana a la Junta Directiva que hi posi la solució que convingui. Data del document: 26-05-1915
Sin títuloLa secció excursionista informa que es farà una excursió a Vilafortuny a la finca del senyor Ferran de Miró. Data del document: 13-08-1905
Sin títuloLa secció informa a la Junta Directiva d'una excursió que faran a l'observatori de Roquetes. Data del document: ?-05-1906
Sin títuloEl president de la secció excursionista informa d'una excursió a Cornudella i a les Coves Santes al president del Centre de Lectura. Data del document: 06-05-1914
Sin títuloS'informa dels resultats de les eleccions de la Secció Excursionista, les quals han quedat de la següent manera:
President: Antoni Porta Pallissé
Vicepresident: Josep Carbonell Gener
Vocals: Francesc Borràs i Pere Cavallé
Secretaris: Josep M. Pons i Pere Macaya
Tresorer: Josep Baiget
Data del document: 14-01-1906
Sin títuloLa secció excursionista informa a la Junta Directiva dels resultats de les darreres eleccions.
Presidència: Eduard Borràs
Vicepresidència: Jaume Perpiñá
Vocals: Jaume Ferreras i Joan Bernat
Secretaris: Pere Macaya i Joan Ferraté
Data del document: 23-01-1908
Sin título