Domènech Segimon informa que ha de dimitir del càrrec de president del Centre de Lectura a causa del seu trasllat a l'Aleixar durant els propers mesos. Data del document: 26-03-1909
Segimon Artells, DomènecJoaquín Batet presenta la seva dimissió al vicepresident, dels càrrecs de president de l'entitat i de comissionat de la construcció del teatre.
Data del document: 27-04-1904
Dictamen de la Junta Directiva sobre l'ús i finalitat del Teatre del Centre de Lectura, aprovat el 18 de desembre de 1908. Data del document: 11-12-1908
Centre de Lectura de ReusCòpia del model de carta que es va enviar als socis escollits en les eleccions per formar part de la Junta de Govern del Centre. La còpia està formada per un text original i la seva posterior modificació. En ella s'especifica en quin càrrec va ser seleccionat cada un dels socis. Leandre Ardèvol com a president, Antoni Vilalta i Josep Maureso com a vocals, Francesc Bartrina i Pau Fortuny com a secretaris i Gabriel Bofarull com a tresorer.
Data del document: 07-12-1864
Convocatòria per la Junta general ordinària que se celebrà el 26 de desembre de 1915. Data del document: 07-12-1915
Centre de Lectura de ReusConvocatòria d'eleccions a president del Centre de Lectura, el dia 20 de maig de 1915. Data del document: 11-05-1915
Centre de Lectura de ReusConvocatòria de reunió general extraordinària, sol·licitada pels socis per tractar la reforma dels articles 29 i 30 del reglament. Data del document: 21-02-1911
Centre de Lectura de ReusConrad Casas renuncia al seu càrrec a la Junta Directiva. Data del document: 31-01-1911
Casas Duran, ConradConclusions de la reunió general extraordinària celebrada el 21 de febrer de 1911
Centre de Lectura de ReusS'informa del càrrec que ocuparà dins la junta de govern després de ser elegit en les últimes eleccions.
Data del document: 27-12-1881