Josep Serra informa Salvador Sedó Martí que ha estat elegit, en les últimes eleccions, per formar part de la junta de la sección Excursionista, així com el dia de la presa de possessió del càrrec del Centre de Lectura.
Data del document: 31-10-1908
S'informa els nous membres de la junta els nous càrrecs que els corresponen i la data en què prendrà possessió.
Data del document: 31-12-1879
Carta on s'informa els nous directius dels càrrecs els quals ocuparan dins de la junta de l'entitat, elegits en les eleccions celebrades el 6 de desembre.
Data del document: 06-12-1863
Carta on s'informa que han estat elegits per formar part de la junta de govern del Centre de Lectura.
Data del document: 30-12-1882
S'informa del càrrec que ocuparà dins la junta de govern després de ser elegit en les últimes eleccions.
Data del document: 27-12-1881
Conclusions de la reunió general extraordinària celebrada el 21 de febrer de 1911
Centre de Lectura de ReusConrad Casas renuncia al seu càrrec a la Junta Directiva. Data del document: 31-01-1911
Casas Duran, ConradConvocatòria de reunió general extraordinària, sol·licitada pels socis per tractar la reforma dels articles 29 i 30 del reglament. Data del document: 21-02-1911
Centre de Lectura de ReusConvocatòria d'eleccions a president del Centre de Lectura, el dia 20 de maig de 1915. Data del document: 11-05-1915
Centre de Lectura de ReusConvocatòria per la Junta general ordinària que se celebrà el 26 de desembre de 1915. Data del document: 07-12-1915
Centre de Lectura de Reus