Convocatòria d'eleccions a president del Centre de Lectura, el dia 20 de maig de 1915. Data del document: 11-05-1915
Centre de Lectura de ReusConvocatòria per la Junta general ordinària que se celebrà el 26 de desembre de 1915. Data del document: 07-12-1915
Centre de Lectura de ReusCòpia del model de carta que es va enviar als socis escollits en les eleccions per formar part de la Junta de Govern del Centre. La còpia està formada per un text original i la seva posterior modificació. En ella s'especifica en quin càrrec va ser seleccionat cada un dels socis. Leandre Ardèvol com a president, Antoni Vilalta i Josep Maureso com a vocals, Francesc Bartrina i Pau Fortuny com a secretaris i Gabriel Bofarull com a tresorer.
Data del document: 07-12-1864
Dictamen de la Junta Directiva sobre l'ús i finalitat del Teatre del Centre de Lectura, aprovat el 18 de desembre de 1908. Data del document: 11-12-1908
Centre de Lectura de ReusLa secció excursionista informa de la dimissió com a vocal de Salvador Sedó. Data del document: 23-09-1909
Centre de Lectura (Reus). Secció ExcursionistaJoaquín Batet presenta la seva dimissió al vicepresident, dels càrrecs de president de l'entitat i de comissionat de la construcció del teatre.
Data del document: 27-04-1904
Domènech Segimon informa que ha de dimitir del càrrec de president del Centre de Lectura a causa del seu trasllat a l'Aleixar durant els propers mesos. Data del document: 26-03-1909
Segimon Artells, DomènecEduard Borràs rebutja el càrrec que li ofereix el president del Centre de Lectura. Data del document: 10-01-1905
Borràs i Sotorra, EduardLa secció de literatura i idiomes informa que el nou delegat de la secció per a la junta directiva serà Bonaventura Domènech Grau. Data del document: 15-05-1909
Centre de Lectura (Reus). Secció de Literatura i IdiomesEl nou president de la secció excursionista, Francesc Terrafeta, es presenta a la Junta Directiva amb el nou càrrec. Data del document: 04-02-1905
Centre de Lectura (Reus). Secció Excursionista